ST PETER AND ST PAUL COPTIC ORTHODOX CHURCH BOURNEMOUTH

Rhif yr elusen: 1119114
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Regular worship activities and services to educate members of the coptic church congregation. Carrying out Bible studies and various spiritual activities in accordance with the doctrine and practices set out by our ancient church in Alexandria. Spiritual programme for our children to help them to grow in the orthodox christian faith within the british culture.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024

Cyfanswm incwm: £190,153
Cyfanswm gwariant: £90,789

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dorset
  • Gwlad Yr Haf
  • Hampshire

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 09 Mai 2007: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
HG Bishop Antony Cadeirydd 24 November 2011
ST. MICHAEL & ST. BISHOY COPTIC ORTHODOX CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
ST MARY AND ST ABANOUB COPTIC ORTHODOX CHURCH, WEST AND NORTH YORKSHIRE
Derbyniwyd: Ar amser
ST MARY AND ST GEORGE COPTIC ORTHODOX CHURCH PLYMOUTH
Derbyniwyd: Ar amser
ST GEORGE AND ST ATHANASIOUS COPTIC ORTHODOX CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
ST. ANTONY COPTIC ORTHODOX CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
ST MARINA COPTIC ORTHODOX CHURCH-BRISTOL
Derbyniwyd: Ar amser
ARCHANGEL MICHAEL & SAINT MINA COPTIC ORTHODOX CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
ST MARY & ST THEODORE COPTIC ORTHODOX CHURCH, HASTINGS
Derbyniwyd: Ar amser
ST MARY AND ST MOSES THE PROPHET COPTIC ORTHODOX CHURCH, DONCASTER
Derbyniwyd: Ar amser
ST JOHN COPTIC ORTHODOX CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
ST AUGUSTINE COPTIC ORTHODOX CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
ST ATHANASIUS COPTIC ORTHODOX CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
ST. ATHANASIUS MONASTERY
Derbyniwyd: Ar amser
St Mary and St John Coptic Orthodox Church and Centre
Cofrestrwyd yn ddiweddar
ARCHANGEL MICHAEL COPTIC ORTHODOX CHURCH
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Atef George Ymddiriedolwr 30 March 2025
Dim ar gofnod
Felib Agaiby Ymddiriedolwr 23 February 2025
Dim ar gofnod
Dr Ramy Khalil Ymddiriedolwr 23 February 2025
Dim ar gofnod
Youhanna Ibrahim Ymddiriedolwr 23 February 2025
Dim ar gofnod
Dr Samir Ateya Ymddiriedolwr 23 February 2025
Dim ar gofnod
Dr Shady Saman Ymddiriedolwr 23 February 2025
Dim ar gofnod
Dr Emad Shenouda Ymddiriedolwr 23 February 2025
Dim ar gofnod
Professor NADER FRANCIS Ymddiriedolwr 19 September 2010
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £83.75k £153.65k £132.39k £139.12k £190.15k
Cyfanswm gwariant £46.96k £46.01k £37.00k £72.45k £90.79k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £5.47k £547 N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2024 03 Chwefror 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2024 03 Chwefror 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2023 04 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2023 04 Ionawr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2022 11 Ebrill 2023 65 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2022 11 Ebrill 2023 65 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2021 22 Tachwedd 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2021 22 Tachwedd 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2020 12 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2020 12 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
26 Calvin Road
Bournemouth
BH9 1LN
Ffôn:
07718901029