WILLENHALL SCHOOL OF HOPE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Working with disadvantaged people and groups providing support through food provision, self-development opportunities, counselling, advocacy, basic and social skills training, signposting to other agencies, practical skills training and voluntary work experience. This is especially needed in this area of deprivation.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2021
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Walsall
- Wolverhampton
Llywodraethu
- 30 Mai 2007: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paulette Williams-Jones | Ymddiriedolwr | 15 March 2025 |
|
|
||||
ROGER GEORGE MAYNARD | Ymddiriedolwr | 16 June 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2017 | 31/01/2018 | 31/01/2019 | 31/01/2020 | 31/01/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £552 | £1.32k | £2.44k | £2.44k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 161 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 161 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 527 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 527 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 892 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 892 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2021 | 04 Rhagfyr 2021 | 4 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2020 | 07 Rhagfyr 2020 | 7 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES 17 JANUARY 2007 AS AMENDED 8 APRIL 2007
Gwrthrychau elusennol
ARE FOR THE BENEFIT OF THOSE LIVING IN THE UNITED KINGDOM OR ABROAD, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY THE BLACK COUNTRY:- 3.1 THE RELIEF OF FINANCIAL HARDSHIP; 3.2 THE RELIEF OF SICKNESS; 3.3 THE RELIEF OF UNEMPLOYMENT; 3.4 THE ADVANCEMENT OF EDUCATION; AND 3.5 TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION OF INDIVIDUALS WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE INFIRMITY OR DISABILITY, FINANCIAL HARDSHIP OR SOCIAL CIRCUMSTANCES WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE
Maes buddion
WEST MIDLANDS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Hope House
2 Wilkes Street
WILLENHALL
West Midlands
WV13 2BS
- Ffôn:
- 07957815876
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window