Hanes ariannol Citizens Advice North East Derbyshire
Rhif yr elusen: 1118194
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £597.05k | £654.02k | £779.89k | £716.30k | £660.62k | |
|
Cyfanswm gwariant | £587.48k | £733.47k | £771.33k | £660.92k | £638.66k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £286.63k | £528.97k | N/A | £212.26k | £101.48k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £124.86k | £78.58k | £586.74k | £456.74k | £505.15k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £302 | £865 | £0 | £104 | £215 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £594.61k | £652.13k | £778.40k | £712.36k | £656.57k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £849 | £983 | £235 | £169 | £3.00k | |
|
Incwm - Arall | £1.29k | £34 | £1.26k | £3.67k | £843 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £587.48k | £733.47k | £771.33k | £660.92k | £638.66k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.94k | £0 | £6.00k | £9.43k | £9.59k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.