ymddiriedolwyr Citizens Advice North East Derbyshire
Rhif yr elusen: 1118194
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Funnell | Cadeirydd | 25 April 2016 |
|
|
||||
Brian Paget | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|
||||
Catherine Thomas-Humphreys | Ymddiriedolwr | 22 February 2023 |
|
|
||||
Michael George Render | Ymddiriedolwr | 09 November 2022 |
|
|
||||
Thomas George Johnstone | Ymddiriedolwr | 11 May 2022 |
|
|||||
Kathryn Marie Salt | Ymddiriedolwr | 04 February 2021 |
|
|
||||
FRANK BACON | Ymddiriedolwr | 05 January 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.