Hanes ariannol CUCKMERE COMMUNITY BUS LTD
Rhif yr elusen: 1120494
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £223.11k | £176.95k | £220.74k | £238.87k | £266.78k | |
|
Cyfanswm gwariant | £228.87k | £177.01k | £187.98k | £237.88k | £257.26k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £12.23k | £12.59k | £13.63k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £11.86k | £5.50k | £28.33k | £19.49k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.