CUCKMERE COMMUNITY BUS LTD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
PROVIDE A COMMUNITY BUS AND A COMMUNITY TRANSPORT SERVICE
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £174,820 o 4 gontract(au) llywodraeth a £17,380 o 8 grant(iau) llywodraeth
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Brighton And Hove
- Dwyrain Sussex
- Gorllewin Sussex
Llywodraethu
- 08 Awst 2007: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERYL ANNE SMITH | Cadeirydd |
|
|
|||||
Wayne Evenden | Ymddiriedolwr | 23 April 2024 |
|
|
||||
Paul Warren | Ymddiriedolwr | 03 April 2023 |
|
|
||||
Nicholas Brian Price | Ymddiriedolwr | 15 February 2021 |
|
|
||||
PHILIP MONTAGUE AYRES | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £176.95k | £220.74k | £238.87k | £266.78k | £339.03k | |
|
Cyfanswm gwariant | £177.01k | £187.98k | £237.88k | £257.26k | £329.67k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £12.23k | £12.59k | £13.63k | N/A | £174.82k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £5.50k | £28.33k | £19.49k | N/A | £17.38k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 22 Mai 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | 22 Mai 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 16 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 16 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 22 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 22 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 13 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 14 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 12 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 12 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 18 DECEMBER 2006
Gwrthrychau elusennol
3. THE OBJECT OF THE CHARITY IS TO PROVIDE A COMMUNITY BUS AND A COMMUNITY TRANSPORT SERVICE, INCLUDING PRIVATE HIRE, FOR SUCH OF THE INHABITANTS OF EAST AND WEST SUSSEX AND THE CITY OF BRIGHTON AND HOVE WHO ARE IN NEED OF SUCH A SERVICE BECAUSE OF AGE, SICKNESS OR DISABILITY (MENTAL OR PHYSICAL), OR POVERTY, OR BECAUSE OF A LACK OF AVAILABILITY OF ADEQUATE AND SAFE PUBLIC PASSENGER SERVICES.
Maes buddion
EAST SUSSEX, WEST SUSSEX, BRIGHTON AND HOVE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
6 Alexandra Close
SEAFORD
East Sussex
BN25 2XA
- Ffôn:
- 01323894988
- E-bost:
- paul@cuckmerebuses.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window