THE COKER ROPE AND SAIL TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Working with the South Somerset District Council , Somerset County Council ,The Prince' s Trust & others to renovate Dawes Twine Works ,West Coker, Somerset
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
- 08 Ebrill 2025: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1172029 THE COKER ROPE & SAIL CIO
- 11 Gorffennaf 2007: Cofrestrwyd
- 08 Ebrill 2025: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
Dim enwau eraill
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.90k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.27k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 12 Mawrth 2025 | 40 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 12 Mawrth 2025 | 406 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 26 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 11 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 03 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 22 MAY 2007
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC BY ASSISTING IN THE PRESERVATION AND RESTORATION OF DAWS TWINE WORKS, WEST COKER, SOMERSET. THIS WILL BE ACHIEVED BY RECREATING THE WORKING ENVIRONMENT THROUGH RESTORATION OF MACHINERY AND EXPLANATORY EXHIBITS. COLLECT, COLLATE, RESEARCH AND STORE MATERIAL RELATING TO THE GROWING OF FLAX AND HEMP AND HOW THIS WAS USED IN THE ROPE , SAIL AND NETTING INDUSTRY OF WEST. EAST AND NORTH COKER. THE RESEARCH AND EXHIBITS WILL FOCUS IN THE INDUSTRY IN SOUTH SOMERSET AND DORSET AREA BUT ALSO HOW IT AFFECTED THE GLOBAL TRADE AND MARKETS. THIS WORK WILL BE CARRIED OUT UNDER THE AUSPICES OF WEST COKER PARISH COUNCIL, THE VILLAGES OF WEST. EAST AND NORTH COKER, WEST COKER PRIMARY SCHOOL AND SOUTH SOMERSET DISTRICT COUNCIL. EXHIBITS WILL BE OPEN TO THE PUBLIC.
Maes buddion
WEST COKER SOMERSET
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window