Hanes ariannol RENEWABLE WORLD
Rhif yr elusen: 1119467
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £763.46k | £1.02m | £1.78m | £3.43m | £1.88m | |
|
Cyfanswm gwariant | £752.39k | £885.57k | £1.47m | £3.13m | £1.70m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £679.90k | £942.52k | £1.75m | £3.41m | £622.11k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £13.22k | £10.94k | £13.64k | £12.36k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £21.73k | £0 | £0 | £0 | £1.25m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £210 | £370 | £1.99k | £1.72k | £5.09k | |
|
Incwm - Arall | £48.40k | £62.02k | £13.42k | £325 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £552.97k | £719.16k | £1.34m | £2.98m | £1.53m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £199.42k | £166.42k | £134.72k | £149.99k | £171.38k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £47.25k | £68.00k | £84.80k | £97.12k | £32.47k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £208.06k | £111.92k | £100.17k | £272.45k | £355.62k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.