Hanes ariannol THE TREE OF LIFE FOR ANIMALS LIMITED

Rhif yr elusen: 1120789
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £159.09k £166.13k £194.24k £212.26k £217.50k
Cyfanswm gwariant £163.37k £158.71k £163.34k £179.09k £167.87k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A