Hanes ariannol THE GET A HEAD CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1118326
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £306.89k | £204.31k | £204.90k | £3.60m | £485.94k | |
|
Cyfanswm gwariant | £384.85k | £218.38k | £177.35k | £109.66k | £144.22k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £3.56m | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £9.88k | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £28.18k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £3.47m | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £97.83k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £11.84k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £19.01k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £34.50k | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.