Hanes ariannol ASSOCIATION OF SURGEONS IN PRIMARY CARE

Rhif yr elusen: 1123194
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012
Cyfanswm Incwm Gros £4.21k £6.43k £13.08k £12.28k £18.03k
Cyfanswm gwariant £3.04k £6.23k £10.76k £10.53k £14.62k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A