Ymddiriedolwyr CAMBRIDGE FILM TRUST

Rhif yr elusen: 1120059
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Simon Rolf Jones Cadeirydd 18 March 2016
Dim ar gofnod
Dr Tina Kendall Ymddiriedolwr 31 March 2025
Dim ar gofnod
GEOFFREY WILLIAM MAGUIRE Ymddiriedolwr 01 May 2024
Dim ar gofnod
Matthew David Webb Ymddiriedolwr 21 September 2018
Dim ar gofnod
Michael O'Brien Ymddiriedolwr 27 August 2018
Dim ar gofnod
ANTHONY JOHN JONES Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod