GREENWICH STARTING BLOCKS CHARITABLE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The objects of the charity are: To advance for the public benefit the education of Young Persons in all aspects of Olympic Sports; To advance, promote and preserve physical health and fitness for the public benefit by assessing Young Persons to participate in Olympic Sports and To improve the conditions of life for Disabled Persons by assisting them to participate in Olympic Sports
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2022
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Greenwich
Llywodraethu
- 15 Mehefin 2007: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Anderson | Cadeirydd | 17 December 2013 |
|
|
||||
Robert McCurry | Ymddiriedolwr | 02 September 2019 |
|
|
||||
Julian Bernard Alexander Evans | Ymddiriedolwr | 17 July 2019 |
|
|
||||
Linda Bird | Ymddiriedolwr | 18 September 2014 |
|
|||||
BARBARA BARWICK | Ymddiriedolwr | 16 June 2014 |
|
|
||||
CHRISTOPHER JOHN ROBERTS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JAMES PATRICK MARTIN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £42.50k | £51.67k | £70.10k | £382 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £40.18k | £46.68k | £76.02k | £12.48k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 111 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 111 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 477 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 477 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 17 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 21 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mawrth 2020
(Mae'r cyfrifon |
21 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 16/01/2007 AS AMENDED BY DEED DATED 28/07/2014
Gwrthrychau elusennol
1) TO ADVANCE FOR THE PUBLIC BENEFIT THE EDUCATION OF YOUNG PERSONS IN ALL ASPECTS OF OLYMPIC SPORTS; 2) TO ADVANCE, PROMOTE AND PRESERVE PHYSICAL HEALTH AND FITNESS FOR THE PUBLIC BENEFIT BY ASSISTING YOUNG PERSONS TO PARTICIPATE IN OLYMPIC SPORTS; 3) TO IMPROVE THE CONDITIONS OF LIFE FOR DISABLED PERSONS BY ASSISTING THEM TO PARTICIPATE IN OLYMPIC SPORTS; AND 4) TO ADVANCE, PROMOTE OR CARRY OUT SUCH CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION FROM TIME TO TIME THINK FIT.
Maes buddion
NOT DEFINED IN PRACTICE THE LONDON BOROUGH OF GREENWICH.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
LONDON BOROUGH OF GREENWICH
THE WOOLWICH CENTRE
35 WELLINGTON STREET
LONDON
SE186HQ
- Ffôn:
- 02089212179
- E-bost:
- Julian.Evans@BerkeleyGroup.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window