ymddiriedolwyr GREENWICH STARTING BLOCKS CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1119675
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Anderson | Cadeirydd | 17 December 2013 |
|
|
||||
Robert McCurry | Ymddiriedolwr | 02 September 2019 |
|
|
||||
Julian Bernard Alexander Evans | Ymddiriedolwr | 17 July 2019 |
|
|
||||
Cllr Linda Bird | Ymddiriedolwr | 18 September 2014 |
|
|||||
BARBARA BARWICK | Ymddiriedolwr | 16 June 2014 |
|
|
||||
CHRISTOPHER JOHN ROBERTS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JAMES PATRICK MARTIN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.