Hanes ariannol SPORTING EQUALS

Rhif yr elusen: 1119365
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (67 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £678.31k £701.44k £983.53k £1.28m £1.03m
Cyfanswm gwariant £687.46k £626.69k £722.97k £1.05m £1.25m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £650.00k N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £399.69k N/A £400.00k £92.93k £712.24k
Incwm o roddion a chymynroddion £5.79k £9.40k £17.32k £68.62k £53.33k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £672.36k £691.86k £966.17k £1.21m £961.84k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £163 £181 £30 £4.40k £12.06k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £687.46k £626.69k £722.97k £1.05m £1.25m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £1.74k £1.74k £0 £0 £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0