Hanes ariannol AFIFAH ACADEMY
Rhif yr elusen: 1120284
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/09/2019 | 01/09/2020 | 01/09/2021 | 01/09/2022 | 01/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £657.22k | £777.59k | £861.60k | £905.13k | £998.36k | |
|
Cyfanswm gwariant | £568.91k | £641.39k | £769.34k | £802.16k | £962.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £115.92k | £163.68k | £108.26k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £108.42k | £64.93k | £41.10k | £51.28k | £18.81k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £13.16k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £548.80k | £712.67k | £712.24k | £853.86k | £960.06k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £4.33k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £108.26k | £0 | £2.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £0 | £639.57k | £769.34k | £802.16k | £808.45k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £1.82k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £568.91k | £0 | £0 | £0 | £154.37k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.