Hanes ariannol EURO QUALITY FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1119242
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £595.88k £516.92k £717.82k £781.64k £109.31k
Cyfanswm gwariant £517.96k £551.52k £627.59k £544.24k £639.03k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £595.88k £509.92k £707.82k £771.64k N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £0 £0 N/A
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 N/A
Incwm - Buddsoddiad £0 £7.00k £10.00k £10.00k N/A
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 N/A
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £487.52k £359.52k £627.59k £544.24k N/A
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 N/A
Gwariant - Llywodraethu £1.01k £1.13k £1.07k £1.05k N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau £486.51k £358.40k £626.52k £543.19k N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 N/A
Gwariant - Arall £30.44k £192.00k £0 £0 N/A