Hanes ariannol AGE CONCERN ISLE OF WIGHT
Rhif yr elusen: 1118711
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.91m | £2.55m | £2.65m | £2.23m | £1.44m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.84m | £2.79m | £2.23m | £2.10m | £1.80m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £587.43k | £560.57k | £841.74k | £1.43m | £475.79k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.32m | £139.70k | £309.25k | £186.30k | £243.93k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £46.56k | £49.85k | £11.21k | £45.61k | £16.42k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £528.87k | £2.34m | £2.17m | £2.00m | £1.18m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.62k | £5.00k | £4.37k | £1.84k | £6.20k | |
|
Incwm - Arall | £11.46k | £10.84k | £156.67k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £73.19k | £9.21k | £3.00k | £32.90k | £126.87k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.81m | £2.75m | £2.19m | £2.06m | £1.74m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £34.97k | £41.88k | £39.95k | £41.36k | £55.46k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.12k | £10.15k | £10.15k | £11.74k | £15.59k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £784.32k | £689.03k | £253.24k | £47.76k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £1.22k | £0 | £0 | £85 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.