THE JEAN AND LESLIE CONNOR CHARITABLE FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
1. Relief of financial hardship and provide residential care and associated amenities for aged persons in need. 2. Advance education of young persons. 3. Advance the physical education of children and young persons.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- 11 Ebrill 2007: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katherine Laura Cropper | Cadeirydd | 13 July 2017 |
|
|
||||
Madeleine Isabel Harding | Ymddiriedolwr | 12 January 2021 |
|
|
||||
Rebecca Megan Harding | Ymddiriedolwr | 31 January 2020 |
|
|
||||
Margaret Rankin- Boyle | Ymddiriedolwr | 31 August 2017 |
|
|
||||
William Cropper | Ymddiriedolwr | 31 August 2017 |
|
|
||||
Dr HILARY ELAINE CONNOR | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.52k | £6.42k | £6.44k | £6.97k | £4.80k | |
|
Cyfanswm gwariant | £39.17k | £33.63k | £24.86k | £24.03k | £5.86k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 14 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 18 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 10 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 13 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 1 NOVEMBER 2007
Gwrthrychau elusennol
3. APPLICATION OF INCOME. THE TRUSTEES MUST APPLY THE INCOME OF THE CHARITY IN FURTHERING THE FOLLOWING OBJECT ("THE OBJECTS") (I) TO RELIEVE FINANCIAL HARDSHIP AND PROVIDE RESIDENTIAL CARE AND ASSOCIATED AMENITIES FOR AGED PERSONS IN NEED, SPECIALLY DESIGNED OR ADAPTED TO MEET THE REQUIREMENT AND DISABILITIES OF SUCH PERSONS UPON TERMS APPROPRIATE TO THEIR MEANS. (II) TO ADVANCE THE EDUCATION OF YOUNG PERSONS BY THE PROVISION OF SCHOLARSHIPS, BURSARIES AND GRANTS. (III) TO ADVANCE THE PHYSICAL EDUCATION OF CHILDREN AND YOUNG PERSONS BY THE PROVISION OR ASSISTING IN THE PROVISION OF FACILITIES IN EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS IN THE UNITED KINGDOM. (IV) TO FURTHER SUCH EXCLUSIVELY CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION FROM TIME TO TIME DETERMINE/THINK FIT.
Maes buddion
IN THE UNITED KINGDOM.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
BOWKER'S GREEN COURT
BOWKER'S GREEN
AUGHTON
LANCASHIRE
L39 6TA
- Ffôn:
- 01695424200
- E-bost:
- connor.finance@btinternet.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window