ymddiriedolwyr ADHD FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1120898
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Amanda Kirby MBBS MRCGP | Cadeirydd | 25 June 2020 |
|
|
||||
Professor Samuele Cortese MD PhD | Ymddiriedolwr | 23 October 2021 |
|
|
||||
Fintan Connolly | Ymddiriedolwr | 30 September 2021 |
|
|
||||
Daniel Johnson MSP | Ymddiriedolwr | 10 November 2020 |
|
|
||||
Joanne Platt | Ymddiriedolwr | 02 November 2020 |
|
|
||||
Lee Omar | Ymddiriedolwr | 16 October 2020 |
|
|
||||
Professor Anita Thapar | Ymddiriedolwr | 25 June 2020 |
|
|
||||
Dr Diane Wass | Ymddiriedolwr | 25 June 2020 |
|
|
||||
Ben Jones | Ymddiriedolwr | 25 June 2020 |
|
|
||||
Dr Jeremy Fellick | Ymddiriedolwr | 09 March 2017 |
|
|
||||
Dr Christine Cornforth | Ymddiriedolwr | 16 July 2015 |
|
|
||||
Dr Suzy Young | Ymddiriedolwr | 16 July 2015 |
|
|
||||
Jean Fitzpatrick | Ymddiriedolwr | 29 January 2015 |
|
|
||||
Dr Ruairi Gallagher | Ymddiriedolwr | 27 March 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.