Hanes ariannol NEEMA SCHOOL (KENYA) TRUST

Rhif yr elusen: 1118854
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £22.13k £19.13k £17.96k £19.27k £11.53k
Cyfanswm gwariant £15.09k £10.04k £23.00k £22.31k £15.81k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A