THE LEAGUE OF FRIENDS OF CRANLEIGH VILLAGE HOSPITAL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Helping to improve the services provided to people of Cranleigh and surrounding villages by the Village Hospital and Medical Practice
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Pobl

18 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Surrey
Llywodraethu
- 15 Awst 2007: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Michael Flacks | Ymddiriedolwr | 30 April 2025 |
|
|||||
kay Laura bentley | Ymddiriedolwr | 25 February 2025 |
|
|
||||
simon David bentley | Ymddiriedolwr | 25 February 2025 |
|
|
||||
Peter Byam Hewes | Ymddiriedolwr | 23 October 2024 |
|
|
||||
Dr Matthew Lucas Clark | Ymddiriedolwr | 31 July 2024 |
|
|
||||
Steve Shutts | Ymddiriedolwr | 20 February 2024 |
|
|
||||
Lynda MacDermott | Ymddiriedolwr | 19 April 2023 |
|
|
||||
Linda Mary King | Ymddiriedolwr | 19 October 2022 |
|
|
||||
Alan George Walton | Ymddiriedolwr | 19 October 2022 |
|
|
||||
Dr Michael John Bundy | Ymddiriedolwr | 06 February 2019 |
|
|
||||
Stella Dewar Gravill | Ymddiriedolwr | 05 April 2017 |
|
|
||||
Dr DIANE CHRISTIE | Ymddiriedolwr | 15 September 2013 |
|
|
||||
BRIAN HENRY CHEESMAN | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ROSEMARY HURTLEY | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JULIE ANN FRANCIS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DIANNE CHRISTINE GWYNNE DAVIES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr JONATHAN HENDLEY VERDON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MALCOLM KEEPING | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £72.08k | £50.81k | £58.45k | £196.48k | £117.73k | |
|
Cyfanswm gwariant | £56.38k | £98.77k | £51.26k | £98.65k | £98.42k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 12 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | 12 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 09 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 09 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 17 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 17 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 29 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 29 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 30 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 30 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 31 JANUARY 2007 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION 26 JULY 2007 as amended on 15 Nov 2023
Gwrthrychau elusennol
4(1) TO FOSTER THE INTEREST OF THE PUBLIC IN THE PATIENTS AND TO SUPPORT THE WORK OF THE HOSPITAL IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY MEANS OF VOLUNTARY SERVICE; 4(2) TO ASSIST PATIENTS AND FORMER PATIENTS OF THE HOSPITAL AND OTHER INVALIDS IN THE COMMUNITY WHO ARE SICK, CONVALESCENT, DISABLED, HANDICAPPED, OR INFIRM AND GENERALLY TO SUPPORT THE CHARITABLE WORK OF THE HOSPITAL; 4(3) TO PROVIDE FUNDS FOR THE PURPOSE EITHER OF SUPPLEMENTING IN SUCH MANNER AS THE CHARITY THINKS FIT THE NATIONAL HEALTH SERVICE, OR OF PUTTING SUCH FUNDS OR ANY PART THEREOF AT THE DISPOSAL OF THE COMMITTEE RESPONSIBLE FOR THE MANAGEMENT OF THE HOSPITAL TO BE APPLIED AT THEIR DISCRETION IN SUPPLEMENTING SUCH RESOURCES.
Maes buddion
SURREY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Byfield
Guildford Road
CRANLEIGH
Surrey
GU6 8PA
- Ffôn:
- 07925975210
- E-bost:
- malcolm.twooaks@btinternet.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window