THE LONDON CHURCHES FUND FOR DESTITUTE ASYLUM SEEKERS

Rhif yr elusen: 1121108
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The charity provides small grants to organizations within Greater London that are meeting the welfare needs of destitute asylum-seekers and refugees. Allocation is prioritised to member organizations of the London Churches Refugee Network, non-members may also apply. This ecumenical fund relies on donations from individuals, churches and other charitable foundations to relieve this form of destitu

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £59,530
Cyfanswm gwariant: £54,785

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Llundain Fwyaf

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 09 Hydref 2007: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Simon Loveitt Cadeirydd 22 June 2023
Dim ar gofnod
BETHAN ANGHARAD LANT Ymddiriedolwr 16 May 2024
Dim ar gofnod
Matthew Lloyd Ymddiriedolwr 28 March 2023
Dim ar gofnod
Gillian Angela Dare Ymddiriedolwr 26 June 2020
FOUNDATION FOR RELIEF AND RECONCILIATION IN THE MIDDLE EAST
Derbyniwyd: Ar amser
STELLA JANET JEFFREY Ymddiriedolwr
LEWISHAM CHURCHES FOR ASYLUM SEEKERS
Derbyniwyd: Ar amser
LEWISHAM GENERAL TRUST CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
LEWISHAM RELIEF IN NEED CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
LEWISHAM ALMHOUSE CHARITY OF JOHN THACKERAY
Derbyniwyd: Ar amser
LEWISHAM EDUCATIONAL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
ROBINA ANNE PENELOPE RAFFERTY MBE, BA Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
CHRIS BRICE Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £34.39k £42.44k £54.82k £50.75k £59.53k
Cyfanswm gwariant £34.34k £37.39k £46.23k £53.76k £54.79k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 03 Gorffennaf 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 03 Gorffennaf 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 20 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 20 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 24 Medi 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 24 Medi 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 27 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 27 Medi 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 04 Gorffennaf 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 04 Gorffennaf 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
112 EMBLETON ROAD
LONDON
SE13 7DG
Ffôn:
07931408675