Hanes ariannol GRACE CHURCH CHICHESTER

Rhif yr elusen: 1118739
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £656.72k £468.85k £507.06k £564.13k £584.06k
Cyfanswm gwariant £504.46k £438.43k £487.70k £502.61k £546.51k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £643.93k N/A £495.89k £549.11k £575.08k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 N/A £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £12.18k N/A £10.76k £13.02k £5.32k
Incwm - Gwaddolion £0 N/A £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £603 N/A £415 £2.00k £3.66k
Incwm - Arall £0 N/A £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £7.37k N/A £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £504.46k N/A £487.70k £502.61k £491.13k
Gwariant - Ar godi arian £0 N/A £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £6.70k N/A £7.33k £8.88k £8.17k
Gwariant - Sefydliad grantiau £37.86k N/A £34.04k £55.74k £47.64k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 N/A £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 N/A £0 £0 £55.37k