Hanes ariannol THE J W SLY AND SONS (NORTHLEACH) CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1119695
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2019 | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £645.41k | £117.44k | £838.31k | £99.87k | £76.92k | |
|
Cyfanswm gwariant | £31.22k | £34.51k | £57.50k | £71.33k | £78.19k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £593.31k | N/A | £779.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £44.62k | N/A | £53.16k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £7.49k | N/A | £6.13k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | £19 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £593.31k | N/A | £534.50k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £30.31k | N/A | £54.25k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £911 | N/A | £3.25k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | N/A | £1.28k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | £3.25k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.