Hanes ariannol ALEXANDER DEVINE CHILDREN'S CANCER TRUST
Rhif yr elusen: 1118947
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.62m | £1.57m | £1.89m | £3.82m | £2.42m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.30m | £1.44m | £1.63m | £1.74m | £2.07m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £65.01k | N/A | £567.04k | £125.28k | £454.73k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.48m | £1.42m | £1.76m | £1.87m | £1.99m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £128.79k | £128.92k | £42.46k | £139.23k | £168.26k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £8.24k | £17.05k | £4.63k | £4.04k | £55.34k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £3.45k | £81.82k | £1.80m | £200.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £10.88k | £6.00k | £4.50k | £20.00k | £486.36k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £924.32k | £967.39k | £1.28m | £1.44m | £1.75m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £378.38k | £468.78k | £349.08k | £307.51k | £327.72k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.95k | £5.54k | £6.09k | £162.86k | £22.94k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.