Ymddiriedolwyr THE MUSEUM OF POLICING IN CHESHIRE

Rhif yr elusen: 1126935
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Susan Bentley Ymddiriedolwr 09 May 2025
MERSEY GATEWAY ENVIRONMENTAL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Sarah Ford Ymddiriedolwr 06 July 2024
Dim ar gofnod
Mark Roberts Mr Ymddiriedolwr 06 October 2023
Dim ar gofnod
Kenneth Davies Mr Ymddiriedolwr 06 October 2023
Dim ar gofnod
Sarah Edith Hall MP Ymddiriedolwr 15 July 2023
Dim ar gofnod
Anthony Hunt Ymddiriedolwr 01 March 2023
Dim ar gofnod
Christopher Upham Ymddiriedolwr 06 January 2020
Dim ar gofnod