NEW COLLEGE WORCESTER

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
New College Worcester is a residential school for blind and partially sighted children and young people aged 11-19. As well as a full curriculum with a wide range of GCSE and A-Levels, the development of independent living skills and an extensive programme of extra-curricular activities is part of the educational provision.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Cyfanswm incwm:
£6,331,172
Roddion a chymynroddion | £378.23k | |
Weithgareddau elusennol | £5.87m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £3.18k | |
Buddsoddiadau | £79.03k | |
Arall | £2.39k |
Cyfanswm gwariant:
£6,356,782
Codi arian | £41.08k | |
Weithgareddau elusennol | £6.32m | |
Arall | £0 |
-£24,223 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £4,918,578 o 68 gontract(au) llywodraeth a £911,532 o 10 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £41.08k | |
Gwariant elusennol | £6.32m |
Pobl

162 Gweithwyr
12 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 3 |
£100k i £110k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 15 Medi 1965: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patricia Dyson | Cadeirydd | 22 March 2023 |
|
|
||||
Sian Sweeney | Ymddiriedolwr | 01 November 2024 |
|
|
||||
Chris Clark | Ymddiriedolwr | 01 November 2024 |
|
|
||||
Katharine Jane Gorick | Ymddiriedolwr | 05 July 2023 |
|
|
||||
Lisa Ann Mauro-Bracken | Ymddiriedolwr | 22 March 2023 |
|
|
||||
Emma Ashby Williams | Ymddiriedolwr | 22 March 2023 |
|
|
||||
Adrian Stephen Price | Ymddiriedolwr | 22 March 2023 |
|
|
||||
Rachel Perks | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Timothy Peter Lawrence | Ymddiriedolwr | 25 May 2022 |
|
|
||||
Lady Linda Morris | Ymddiriedolwr | 07 July 2021 |
|
|||||
Philippa Ann Simkiss | Ymddiriedolwr | 25 October 2019 |
|
|||||
Steven Andrew Tyler | Ymddiriedolwr | 02 April 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.49m | £4.57m | £5.36m | £6.23m | £6.33m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.60m | £4.48m | £4.71m | £5.61m | £6.36m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £3.10m | £3.50m | N/A | N/A | £4.92m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £700.90k | £650.00k | £98.90k | £282.19k | £911.53k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £534.17k | £340.68k | £386.49k | £465.72k | £378.23k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £8.40k | £5.36k | £7.32k | £13.91k | £3.18k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.81m | £4.15m | £4.90m | £5.66m | £5.87m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £130.52k | £62.69k | £52.98k | £77.50k | £79.03k | |
|
Incwm - Arall | £14.31k | £11.29k | £13.40k | £17.81k | £2.39k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £161.65k | £122 | £12.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.53m | £4.42m | £4.64m | £5.52m | £6.32m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £69.42k | £54.22k | £75.25k | £85.34k | £41.08k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £76.19k | £57.23k | £0 | £44.15k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £6.21k | £5.76k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £14.49m | £14.52m | £14.71m | £14.83m | £15.01m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £905.99k | £707.19k | £865.91k | £740.67k | £713.52k | |
|
Cyfanswm asedau | £679.58k | £908.14k | £1.44m | £1.95m | £1.88m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£317.00k | -£296.00k | -£269.00k | -£378.00k | -£331.00k | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £826.63k | £825.69k | £921.47k | £936.68k | £1.11m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 10 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 10 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 12 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 12 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 25 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 25 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 26 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 05 Gorffennaf 2021 | 5 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 24 Gorffennaf 2020 | 24 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 24 Gorffennaf 2020 | 24 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 15/01/2007 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 06/03/2007 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 24/01/2012
Gwrthrychau elusennol
A) TO PROVIDE AND PROMOTE A RELIGIOUS, SOCIAL AND ACADEMIC EDUCATION FOR YOUNG PERSONS WHO ARE VISUALLY IMPAIRED IN THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND, THE CHANNEL ISLANDS AND THE ISLE OF MAN AND ELSEWHERE IN THE COMMONWEALTH AND, SUBJECT THERETO, FROM ANY OTHER PART OF THE WORLD, WITH THE ANCILLARY PURPOSE OF SUPPORTING AND FACILITATING GENERALLY THE PROVISION OF EDUCATION FOR SUCH YOUNG PERSONS; B) TO TAKE OVER THE WHOLE (OR ANY PART OF WHICH MAY BE LEGALLY VESTED IN THE CHARITABLE COMPANY) OF THE PROPERTY BELONGING TO, AND TO UNDERTAKE ANY AND ALL THE LIABILITIES OF, THE UNINCORPORATED CHARITY CURRENTLY KNOWN AS "R.N.I.B NEW COLLEGE WORCESTER" (BUT FORMERLY KNOWN AS "WORCESTER COLLEGE FOR THE BLIND") WHICH IS REGULATED BY A DEED OF TRUST EXECUTED ON THE 14TH AUGUST 1936 (AS SUBSEQUENTLY AMENDED) AND WHICH IS REGISTERED WITH THE CHARITY COMMISSION ("THE COMMISSION") UNDER NUMBER 527110 ("THE EXISTING CHARITY"); C) TO MANAGE AND CONDUCT NEW COLLEGE WORCESTER (INCORPORATING WORCESTER COLLEGE FOR THE BLIND AND CHORLEYWOOD COLLEGE FOR GIRLS WITH LITTLE OR NO SIGHT) ("THE COLLEGE") AND TO HOLD AND ADMINISTER ITS PROPERTY IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS SET OUT IN THE CHARITABLE COMPANY'S MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION ("THE ARTICLES"), BUT IN PARTICULAR TO SECURE THAT THE RELIGIOUS INSTRUCTION GIVEN IN THE COLLEGE IS IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINES OF THE CHURCH OF ENGLAND.
Maes buddion
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND, THE CHANNEL ISLANDS AND THE ISLE OF MAN AND ELSEWHERE IN THE COMMONWEALTH
Elusennau cysylltiedig
- ALLEN BEQUEST
- ARTHUR PEARSON PRIZE FUND
- BLAIR AND FORSTER MEMORIAL FUND
- BLAIR AND FORSTER SCHOLARSHIP
- CLIFTON PRIZE
- DAVIES MATHEMATICS PRIZE FUND
- HIMING PRIZE FUND
- MRS TYLOR'S GOOD CITIZENSHIP PRIZE
- NEW COLLEGE WORCESTER TRUST
- NUFFIELD ENDOWMENT
- THE RNIB NEW COLLEGE SCHOLARSHIP FOUNDATION
- TYLOR PRIZE FOR HANDICRAFTS
- WILLIAM BROWN HEXTALL SCHOLARSHIP FUND
- 15 Medi 1965 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
New College
Whittington Road
WORCESTER
WR5 2JX
- Ffôn:
- 01905763933
- E-bost:
- office@ncw.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window