ymddiriedolwyr HYDE 900 LIMITED
Rhif yr elusen: 1119099
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEVEN MARPER | Cadeirydd | 19 August 2011 |
|
|
||||
Anthony Cantelo | Ymddiriedolwr | 01 June 2024 |
|
|
||||
Joanna Mary Morgan | Ymddiriedolwr | 01 June 2024 |
|
|||||
Richard James Yoxall | Ymddiriedolwr | 04 December 2022 |
|
|
||||
Richard Arthur John Steedman | Ymddiriedolwr | 04 December 2022 |
|
|
||||
Francesca Jane Sluman | Ymddiriedolwr | 04 December 2022 |
|
|
||||
SUSAN JONES | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
|
||||
Michael Francis Caldwell | Ymddiriedolwr | 01 July 2015 |
|
|
||||
David Spurling | Ymddiriedolwr | 27 June 2014 |
|
|
||||
Caroline Ray Scott | Ymddiriedolwr | 18 January 2014 |
|
|
||||
ROSEMARY BURNS | Ymddiriedolwr | 25 July 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.