Hanes ariannol Linkable Woking

Rhif yr elusen: 1119596
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £597.30k £412.76k £455.57k £519.41k £600.43k
Cyfanswm gwariant £549.67k £390.40k £451.48k £534.73k £600.84k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £190.01k £187.66k £240.22k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £227.00k N/A £52.44k £34.20k £34.00k
Incwm o roddion a chymynroddion £175.49k N/A N/A £182.52k £189.88k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £49.63k N/A N/A £0 £18.11k
Incwm - Weithgareddau elusennol £371.99k N/A N/A £301.66k £388.75k
Incwm - Gwaddolion £0 N/A N/A £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £201 N/A N/A £1.53k £2.96k
Incwm - Arall £0 N/A N/A £33.70k £738
Incwm - Cymynroddion £80.00k N/A N/A £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £482.00k N/A N/A £490.63k £561.81k
Gwariant - Ar godi arian £67.68k N/A N/A £44.10k £39.03k
Gwariant - Llywodraethu £19.10k N/A N/A £0 £2.50k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 N/A N/A £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 N/A N/A £0 £0
Gwariant - Arall £0 N/A N/A £0 £0