ETERNITI CHRISTIAN MINISTRIES
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
RESEARCH INTO COFFEE SHOPS AND THEIR OPERATIONS TO BUILD AND SET UP A COFFEE SHOP TO WORK WITH YOUNG PEOPLE AND THE NEEDY.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2018
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Dwyrain Swydd Gaerlleon
- Gorllewin Swydd Gaerlleon A Chaer
Llywodraethu
- 03 Awst 2007: Cofrestrwyd
- 20 Ebrill 2021: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U GWARIO (GAN YMDDIRIEDOLWYR))
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2014 | 30/06/2015 | 30/06/2016 | 30/06/2017 | 30/06/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £132 | £1.79k | £0 | £4.64k | £41.11k | |
|
Cyfanswm gwariant | £416 | £133.64k | £6.61k | £2.89k | £29.81k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2018 | 27 Gorffennaf 2019 | 88 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2018 | 27 Gorffennaf 2019 | 88 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2017 | 28 Mawrth 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2017 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 19 FEBRUARY 2007.
Gwrthrychau elusennol
3. THE CHARITY'S OBJECTS ("THE OBJECTS") ARE :- (A) TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE STATEMENT OF BELIEFS APPEARING IN THE SCHEDULE HERETO IN WIDNES CHESHIRE AND IN SUCH OTHER PARTS OF THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT; (B) TO RELIEVE SICKNESS AND FINANCIAL HARDSHIP AND TO PROMOTE AND PRESERVE GOOD HEALTH BY THE PROVISION OF FUNDS, GOODS OR SERVICES OF ANY KIND, INCLUDING THROUGH THE PROVISION OF COUNSELLING AND SUPPORT IN SUCH PARTS OF THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD AS THE TRUSTEES FROM TIME TO TIME MAY THINK FIT; AND (C) TO FULFIL SUCH OTHER PURPOSES WHICH ARE EXCLUSIVELY CHARITABLE ACCORDING TO THE LAW OF ENGLAND AND WALES AND ARE CONNECTED WITH THE CHARITABLE WORK OF THE CHARITY.
Maes buddion
WIDNES, CHESHIRE AND OTHER PARTS OF THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD. IN PRACTICE: WORLDWIDE.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window