CANCER OF UNKNOWN PRIMARY (CUP) FOUNDATION - JO'S FRIENDS
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Our mission is to Make the Unknown, Known by: Providing information and support to CUP patients and those who care for them; Raising awareness of CUP; Promoting improved treatment and the end of CUP; Undertaking or supporting CUP research.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 12 Mehefin 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1201654 THE CHRISTIE CHARITY
- 24 Mai 2007: Cofrestrwyd
- 12 Mehefin 2024: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/10/2019 | 01/10/2020 | 01/10/2021 | 01/10/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £80.63k | £50.94k | £43.22k | £30.05k | £71.77k | |
|
Cyfanswm gwariant | £56.83k | £24.31k | £17.60k | £8.27k | £460.67k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 15 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 15 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 01 Hydref 2022 | 06 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Hydref 2022 | 06 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 01 Hydref 2021 | 09 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Hydref 2021 | 09 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 01 Hydref 2020 | 07 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Hydref 2020 | 07 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 01 Hydref 2019 | 05 Rhagfyr 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Hydref 2019 | 05 Rhagfyr 2019 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MODEL TRUST DEED, DATED 27 APRIL 2007
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF SICKNESS AND THE PRESERVATION AND PROTECTION OF HEALTH BY:- (A) RAISING THE AWARENESS OF ONCOLOGISTS, RADIOLOGISTS, ONCOLOGY RESEARCHERS, GENETICISTS, GPS, NURSES, CANCER CHARITIES AND THE PUBLIC IN GENERAL OF CANCER OF UNKNOWN PRIMARY (CUP) AND ITS EFFECTS AND EPIDEMIOLOGY. (B) PROMOTING IMPROVED TREATMENT AND ERADICATION OF CUP. (C) UNDERTAKING OR SUPPORTING RESEARCH INTO THE CAUSES AND TREATMENT OF CUP AND THE DISSEMINATION OF THE USEFUL RESULTS OF SUCH RESEARCH. (D) PROVIDING INFORMATION AND SUPPORT, AND THEREBY PROVIDING RELIEF, TO CUP PATIENTS AND THEIR CARERS AND THEIR FAMILIES.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE, NATIONAL AND OVERSEAS
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window