BURY ST EDMUNDS HERITAGE TRUST

Rhif yr elusen: 1119059
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To improve the heritage provision in Suffolk for the benefit of everyone

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £92,600
Cyfanswm gwariant: £125,845

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
  • Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Suffolk

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 03 Mai 2007: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Silke David Ymddiriedolwr 05 December 2023
Dim ar gofnod
Alexandra Yvette Gilmour Ymddiriedolwr 06 September 2022
Dim ar gofnod
Grant Howlett Ymddiriedolwr 06 September 2022
KING EDWARD THE SIXTH GRAMMAR SCHOOL, BURY ST EDMUNDS, FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE ST. JOHN'S SCHOOL CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
Peter Langdon Ymddiriedolwr 17 June 2022
ROUGHAM PLAYING FIELD
Derbyniwyd: Ar amser
STEPHEN COOK Ymddiriedolwr 15 January 2020
ROTARY CLUB OF BURY ST EDMUNDS CHARITY FUND
Derbyniwyd: Ar amser
BURY ST. EDMUNDS PAST & PRESENT SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
SIMON FRANCIS POTT FRICS Ymddiriedolwr
THE FENNELL MEMORIAL HOMES
Derbyniwyd: 133 diwrnod yn hwyr
THE ICKWORTH CHURCH CONSERVATION TRUST
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 106 diwrnod
DOCTOR CLOPTON'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
GUILDHALL FEOFFMENT ALMSHOUSE RESIDENTS' CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
GUILDHALL FEOFFMENT
Derbyniwyd: 133 diwrnod yn hwyr
CHARITY OF SIR JOHN JAMES
Derbyniwyd: Ar amser
THE DAY FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
BATTELEY AND SUTTON RELIEF IN NEED CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
THE CHARITY OF SIR THOMAS AND LADY KYTSON
Derbyniwyd: 133 diwrnod yn hwyr
GUILDHALL FEOFFMENT EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
GENERAL THE HONOURABLE SIR WILLIAM HERVEY
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 101 diwrnod
THE LITTLE GIDDING TRUST LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £47.78k £106.80k £73.26k £96.43k £92.60k
Cyfanswm gwariant £206.74k £92.34k £91.67k £129.87k £125.85k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £37.00k £29.60k £15.00k £15.00k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 10 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 10 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 31 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 31 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 31 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 31 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 22 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 22 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 24 Medi 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 24 Medi 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
79 Whiting Street
Bury St. Edmunds
IP33 1NX
Ffôn:
01284247037