Hanes ariannol TRAFFORD DOMESTIC ABUSE SERVICES
Rhif yr elusen: 1120983
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £633.27k | £693.55k | £1.22m | £1.68m | £2.45m | |
|
Cyfanswm gwariant | £502.12k | £544.05k | £1.00m | £1.39m | £2.10m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £207.37k | £137.49k | £559.08k | £676.85k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £10.00k | £498.36k | £646.49k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £30.50k | £28.43k | £24.75k | £22.31k | £28.66k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £296.83k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £305.55k | £661.46k | £1.19m | £1.65m | £2.42m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £384 | £3.66k | £0 | £297 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £496.36k | £534.87k | £995.43k | £1.39m | £2.09m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £5.76k | £9.18k | £7.94k | £0 | £15.99k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £112 | £7.08k | £8.86k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £2.67k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.