Ymddiriedolwyr DUNDONALD PRIMARY SCHOOL PTA

Rhif yr elusen: 1121689
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Andrea Deol Cadeirydd 28 September 2018
Dim ar gofnod
Rhiannon Mary Price Ymddiriedolwr 14 March 2025
Dim ar gofnod
Natalie Kemsley Ymddiriedolwr 14 March 2025
Dim ar gofnod
Kate Silverstein Ymddiriedolwr 14 March 2025
Dim ar gofnod
Laurien Gloag Ymddiriedolwr 14 March 2025
Dim ar gofnod
Tara Jayne Macsweeney Ymddiriedolwr 24 March 2023
Dim ar gofnod
Louise Crowley Ymddiriedolwr 11 November 2022
Dim ar gofnod
Lindsey Peck Ymddiriedolwr 11 November 2022
Dim ar gofnod
Ili Afifuddin Ymddiriedolwr 02 October 2021
Dim ar gofnod