ymddiriedolwyr HILL HOLT WOOD
Rhif yr elusen: 1119915
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (11 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rachael Buchler | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|
||||
Sharon Stringer | Ymddiriedolwr | 12 April 2024 |
|
|
||||
Melvyn Prior | Ymddiriedolwr | 11 April 2024 |
|
|
||||
Katherine Baggott | Ymddiriedolwr | 11 April 2024 |
|
|
||||
Elizabeth Norton | Ymddiriedolwr | 24 March 2022 |
|
|
||||
Lucy Goodchild | Ymddiriedolwr | 24 March 2022 |
|
|
||||
Richard Parker | Ymddiriedolwr | 16 December 2021 |
|
|
||||
Richard Geoffery Hazenburg | Ymddiriedolwr | 17 September 2018 |
|
|
||||
Gillian Georgiou | Ymddiriedolwr | 23 August 2018 |
|
|||||
Nicholas Christopher Wray | Ymddiriedolwr | 23 April 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.