GIRL - INDIA
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We have now set up an education fund in north India which meets the costs of sending over 100 needy girls to school. The girls live in various villages in Himachal Pradesh and we provide uniforms, shoes, books as well covering the cost of school fees. Abandoned women/widows are now supplied with looms/sewing machines to give them the means to earn a living.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2018
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- India
- Nepal
Llywodraethu
- 13 Awst 2007: Cofrestrwyd
- 10 Hydref 2018: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- GIRL INDIA (GIRLS INSTITUTE FOR REHABILITATION AND LEARNING (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2014 | 05/04/2015 | 05/04/2016 | 05/04/2017 | 05/04/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.14k | £12.42k | £6.48k | £8.28k | £7.36k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.10k | £10.56k | £6.07k | £6.27k | £7.97k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2018 | 25 Awst 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2018 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2017 | 29 Awst 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2017 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2016 | 13 Mehefin 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2016 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2015 | 21 Ebrill 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2015 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 1 JULY 2007 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL DEED DATED 10 MARCH 2010
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE POVERTY, ADVANCE EDUCATION AND PRESERVE AND PROTECT THE GOOD HEALTH OF GIRLS IN INDIA.
Maes buddion
INDIA
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window