ymddiriedolwyr RECREATION IN ASTON
Rhif yr elusen: 1120779
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lindsay Ann Pilkington | Cadeirydd | 19 January 2018 |
|
|
||||
Stephen Lea | Ymddiriedolwr | 12 June 2023 |
|
|
||||
Naomi Benham | Ymddiriedolwr | 09 May 2022 |
|
|
||||
Robin Bell | Ymddiriedolwr | 09 May 2022 |
|
|
||||
Anthony Hurrell | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|
||||
Debbie Ann Hoddinott | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|||||
James Winfield | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
Ian Christopher Dunn | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
Louisa Jo Quinn | Ymddiriedolwr | 21 June 2019 |
|
|
||||
Elizabeth Wendy Hill | Ymddiriedolwr | 27 September 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.