FIRST STEPS DERBYSHIRE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
All ages. Counselling, peer support, self help groups, online support . Parents & carers workshops. Body Image sessions in schools. Creative groups, Exercise support. Intensive community support in partnership with NHS. Support services at the Universities of Nottingham, Nottingham Trent, Derby & Loughborough. Opportunities for volunteering/work/student placements. Training for professionals.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2020
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £292,033 o 4 gontract(au) llywodraeth a £9,870 o 3 grant(iau) llywodraeth
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dinas Derby
- Dinas Nottingham
- Swydd Derby
- Swydd Gaerl?r
- Swydd Nottingham
Llywodraethu
- 10 Chwefror 2021: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1185092 FIRST STEPS ED
- 03 Rhagfyr 2007: Cofrestrwyd
- 10 Chwefror 2021: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- FIRST STEPS (Enw gwaith)
- FIRST STEPS DERBY (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £431.22k | £482.95k | £487.83k | £517.06k | £494.92k | |
|
Cyfanswm gwariant | £364.79k | £437.63k | £430.94k | £434.25k | £1.01m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £168.00k | £0 | £163.59k | £295.96k | £292.03k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £210.00k | £322.97k | £127.61k | N/A | £9.87k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £15.12k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £491.63k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £2.88k | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £7.44k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £423.84k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £10.42k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 27 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 27 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | 05 Chwefror 2020 | 5 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | 05 Chwefror 2020 | 5 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2018 | 28 Medi 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2018 | 28 Medi 2018 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2017 | 31 Awst 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mawrth 2017
(Mae'r cyfrifon |
31 Awst 2017 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 27 FEBRUARY 2007 AS AMENDED 29 MAY 2007 AND 30 APRIL 2009
Gwrthrychau elusennol
1. THE RELIEF OF ANY CHARITABLE NEED OF THOSE SUFFERING FROM ANOREXIA NERVOSA, BULIMIA NERVOSA, BINGE EATING, COMPULSIVE EATING OR ANY OTHER EATING DISORDERS BY PROVIDING INFORMATION, ADVICE AND SUPPORT. 2. THE PRESERVATION AND PROTECTION OF THE PHYSICAL AND MENTAL HEALTH OF FAMILIES AND CARERS OF THOSE SUFFERING FROM EATING DISORDERS BY PROVIDING INFORMATION AND SUPPORT. 3. TO ADVANCE EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT BY PROVIDING TRAINING FOR PROFESSIONALS AND THE GENERAL PUBLIC...
Maes buddion
LOCAL
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window