Ymddiriedolwyr HINDU CULTURAL SOCIETY OF BRADFORD
Rhif yr elusen: 1118980

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr SURESH TAILOR | Cadeirydd | 24 September 2023 |
|
|
||||
Rakesh Sharma | Ymddiriedolwr | 28 January 2024 |
|
|
||||
Rajnish Ahuja | Ymddiriedolwr | 08 January 2024 |
|
|
||||
Deepak Krishan Shukla | Ymddiriedolwr | 24 September 2023 |
|
|
||||
ASHOK KUMAR NAIR | Ymddiriedolwr | 24 September 2023 |
|
|
||||
Satish Khatri | Ymddiriedolwr | 24 September 2023 |
|
|
||||
Puneet Kumar Tyagi | Ymddiriedolwr | 24 September 2023 |
|
|
||||
RAMESH GOYAL | Ymddiriedolwr | 19 September 2021 |
|
|
||||
MUKESH KUMAR CHAWLA | Ymddiriedolwr | 19 September 2021 |
|
|
||||
Natvarlal Taylor | Ymddiriedolwr | 26 July 2020 |
|
|
||||
Kumarvel Kurusamy | Ymddiriedolwr | 22 September 2019 |
|
|
||||
SANTOSH GUPTA | Ymddiriedolwr | 26 June 2016 |
|
|
||||
KAMALJIT SHARMA | Ymddiriedolwr | 22 June 2014 |
|
|
||||
PHOOLAN BALDEV VIG | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SAMYKKURUKKAL BALAKRISHNAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BALDEV KRISHEN | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.