NEW LIFE CHURCH, RUSHDEN AND HIGHAM FERRERS
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
New Life Church is closed
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2016
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Northampton
Llywodraethu
- 08 Mehefin 2007: Cofrestrwyd
- 05 Ionawr 2018: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 30/04/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £53.19k | £24.50k | £20.03k | £21.63k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £49.41k | £29.62k | £4.09k | £6.13k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2016 | 03 Chwefror 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2016 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2015 | 20 Gorffennaf 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2015 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2014 | 12 Tachwedd 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2014 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 14 MARCH 2007
Gwrthrychau elusennol
3.2.1 TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE STATEMENT OF BELIEFS IN SUCH WAYS AND IN SUCH PARTS OF THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD AS THE TRUSTEES FROM TIME TO TIME MAY THINK FIT; 3.2.2 TO RELIEVE SICKNESS AND FINANCIAL HARDSHIP AND TO PROMOTE AND PRESERVE GOOD HEALTH BY THE PROVISION OF FUNDS, GOODS OR SERVICES OF ANY KIND, INCLUDING THROUGH OF COUNSELLING AND SUPPORT IN SUCH PARTS OF THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD AS THE TRUSTEES FROM TIME TO TIME MAY THINK FIT; AND 3.2.3 TO FULFIL SUCH OTHER PURPOSES WHICH ARE EXCLUSIVELY CHARITABLE ACCORDING TO THE LAW OF ENGLAND AND WALES AND ARE CONNECTED WITH THE CHARITABLE WORK OF THE TRUST IN SUCH WAYS AND IN SUCH PARTS OF THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD AS THE TRUSTEES FROM TIME TO TIME MAY THINK FIT. 3.3 THE TRUSTEES MUST USE THE INCOME AND MAY USE THE CAPITAL OF THE CHURCH IN PROMOTING THE OBJECTS.
Maes buddion
UNITED KINGDOM OR THE WORLD
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window