Hanes ariannol JUST FOR KIDS LAW LIMITED
Rhif yr elusen: 1121638
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2019 | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.90m | £2.17m | £2.57m | £1.94m | £2.66m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.72m | £1.76m | £2.34m | £2.18m | £3.13m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £616.38k | £919.55k | £744.01k | £715.18k | £558.09k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.21m | £1.21m | £1.78m | £1.18m | £2.10m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.05k | £1.55k | £316 | £37 | £1.65k | |
|
Incwm - Arall | £64.15k | £42.54k | £50.31k | £39.74k | £4.15k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.69m | £1.71m | £2.26m | £2.12m | £2.76m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £30.69k | £54.23k | £73.52k | £59.31k | £101.77k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £13.29k | £10.77k | £0 | £0 | £61.74k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £266.14k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.