ymddiriedolwyr JUST FOR KIDS LAW LIMITED
Rhif yr elusen: 1121638
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shauneen Lambe | Cadeirydd | 21 November 2023 |
|
|
||||
Brenda Mary Campbell | Ymddiriedolwr | 14 April 2024 |
|
|
||||
Hemini Parmar Patel Ms | Ymddiriedolwr | 21 November 2023 |
|
|
||||
Michael Alexander-Wall | Ymddiriedolwr | 21 November 2023 |
|
|
||||
Timothy Potter | Ymddiriedolwr | 21 November 2023 |
|
|
||||
Professor Emerita Geraldine van Bueren | Ymddiriedolwr | 21 November 2023 |
|
|
||||
Brieann Schellby Campbell | Ymddiriedolwr | 03 November 2022 |
|
|
||||
Janet latinwo | Ymddiriedolwr | 01 August 2022 |
|
|
||||
Elizabeth Claire Hubberstey | Ymddiriedolwr | 28 February 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.