ST THOMAS' INDIAN ORTHODOX CHURCH LONDON

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Promoting religious educational and cultural activities of special groups like children, youth and women. Carrying out service activities and charity for the benefit of members of the church
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

15 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Gweithgareddau Crefyddol
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Bedford
- Canol Swydd Bedford
- Slough
- Surrey
- Swydd Buckingham
- Swydd Hertford
- Windsor And Maidenhead
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 16 Ebrill 2007: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Anoop Malayil | Cadeirydd | 01 February 2022 |
|
|
||||
Elizabeth Joshua | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
Grace Raju | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
Mathew Varghese | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
Deny Chacko | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
Libu Abraham | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
Shiji Thomas | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
Santhosh Kurian | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
Roy Varghese | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Ajai Sam | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Charls Raju | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Varghese Koruthu | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
Cijine John | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
Geevarghese Thomas | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
SHIBU PAUL | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £135.60k | £80.24k | £56.70k | £205.41k | £225.79k | |
|
Cyfanswm gwariant | £78.08k | £76.15k | £59.68k | £124.78k | £104.89k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 27 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 27 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 04 Ebrill 2024 | 64 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 04 Ebrill 2024 | 64 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 24 Medi 2022 | 236 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mawrth 2021
(Mae'r cyfrifon |
24 Medi 2022 | 236 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 02 Mehefin 2021 | 122 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 02 Mehefin 2021 | 122 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 21 JANUARY 2007.
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE ORTHODOX CHRISTIAN FAITH.
Maes buddion
NOT DEFINED IN PRACTICE MIDDLESEX, HARTFORDSHIRE, BEDFORDSHIRE, BUCKINGHAMSHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
St. Thomas Indian Orthodox Church
St. Agnells Lane
Hemel Hempstead
HP2 7AY
- Ffôn:
- 07454190013
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window