Ymddiriedolwyr ST THOMAS' INDIAN ORTHODOX CHURCH LONDON
Rhif yr elusen: 1118820

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Anoop Malayil | Cadeirydd | 01 February 2022 |
|
|
||||
Shelvin Kuriakose | Ymddiriedolwr | 01 April 2025 |
|
|
||||
ANIL ABRAHAM | Ymddiriedolwr | 01 April 2025 |
|
|
||||
Vibin Babu | Ymddiriedolwr | 01 April 2025 |
|
|
||||
Shiji Paul | Ymddiriedolwr | 01 April 2025 |
|
|
||||
Jisa Alex | Ymddiriedolwr | 01 April 2025 |
|
|
||||
Suja Sajan | Ymddiriedolwr | 01 April 2025 |
|
|
||||
Binu Cherian | Ymddiriedolwr | 01 April 2025 |
|
|
||||
Binson John | Ymddiriedolwr | 01 April 2025 |
|
|
||||
Daliya Thomas | Ymddiriedolwr | 01 April 2025 |
|
|
||||
Saiju Varghese | Ymddiriedolwr | 01 April 2025 |
|
|
||||
Libu Abraham | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
Charls Raju | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Ajai Sam | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Cijine John | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
SHIBU PAUL | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.