Hanes ariannol Relationship and Family Therapy (RAFT) Ltd

Rhif yr elusen: 1120017
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £159.89k £159.15k £185.60k £197.23k £149.52k
Cyfanswm gwariant £171.13k £163.54k £171.56k £182.32k £173.16k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £70.00k N/A