DULLATUR FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1118835
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Trust is a general purpose charity

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024

Cyfanswm incwm: £50,746
Cyfanswm gwariant: £190,668

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Anabledd
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
  • Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 17 Ebrill 2007: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Audrey Elizabeth Othick Ymddiriedolwr 18 October 2023
Dim ar gofnod
James Allman Ymddiriedolwr 05 May 2021
Dim ar gofnod
DAVID MICHAEL OTHICK BED ACA Ymddiriedolwr 25 June 2018
Dim ar gofnod
Sapna Mock Ymddiriedolwr 26 January 2016
Dim ar gofnod
JOHN MOCK Ymddiriedolwr 09 September 2010
Dim ar gofnod
HANS MOCK Ymddiriedolwr 16 March 2007
Dim ar gofnod
MICHAEL DAVID WILLCOX Ymddiriedolwr 16 March 2007
THE MARLBOROUGH FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
GOOD THINKING
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £115.03k £351.71k £230.58k £55.13k £50.75k
Cyfanswm gwariant £337.82k £351.71k £235.36k £600.65k £190.67k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2024 05 Chwefror 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2024 05 Chwefror 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2023 28 Mawrth 2024 52 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2023 28 Mawrth 2024 52 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2022 03 Chwefror 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2022 03 Chwefror 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2021 18 Tachwedd 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2021 18 Tachwedd 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2020 03 Chwefror 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2020 03 Chwefror 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
THE OLD COACH HOUSE
SUNNYSIDE
BERGH APTON
NORWICH
NR15 1DD
Ffôn:
07738 929326
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael