PROCLAIMERS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
A 21st Century Church based in Norwich and Ipswich, UK.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
80 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Dibenion Elusennol Erall
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Norfolk
- Suffolk
Llywodraethu
- 13 Mai 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1059036 HOPE FOR LATVIA
- 27 Gorffennaf 2007: Cofrestrwyd
- Proclaimers T/A The Space (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Abeku Mensah | Ymddiriedolwr | 13 May 2025 |
|
|||||
Jonathan Loades | Ymddiriedolwr | 13 May 2025 |
|
|
||||
David Paul Middleton | Ymddiriedolwr | 26 November 2019 |
|
|
||||
Dr HELENA Temple-REDDISH | Ymddiriedolwr | 17 June 2011 |
|
|
||||
MARK HODDER | Ymddiriedolwr | 17 June 2011 |
|
|
||||
BOBBY THOMAS RAWLS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £508.08k | £420.07k | £491.50k | £468.21k | £478.01k | |
|
Cyfanswm gwariant | £454.46k | £403.53k | £468.11k | £491.49k | £513.69k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £45.93k | £64.30k | £15.57k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £376.30k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £131.78k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £454.46k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £17.32k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 02 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 02 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 29 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 29 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 15 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 15 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 06 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 06 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 28 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 28 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 7 FEBRUARY 2007
Gwrthrychau elusennol
A) THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN RELIGION BY THE PROCLAMATION AND FURTHERANCE OF THE GOSPEL OF GOD CONCERNING HIS SON JESUS CHRIST THE LORD AND THE PREACHING AND TEACHING OF THE WORD OF GOD BY THE PROCLAIMERS CHURCH IN NORWICH AND THE SURROUNDING AREA AND IN SUCH OTHER PARTS OF THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD IN ACCORDANCE WITH THE STATEMENT OF FAITH AS APPROVED BY THE DIRECTORS FROM TIME TO TIME (THE STATEMENT) B) SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES AS SHALL FURTHER THE ATTAINMENT OF THE ABOVE OBJECTS OF THE CHARITY OR ANY OF THEM C) THE RELIEF OF PERSONS WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED OR HARDSHIP OR WHO ARE AGED OR SICK AND TO RELIEVE THE DISTRESS CAUSED THEREBY IN THE SAID LOCALITY AND IN SUCH OTHER PARTS OF THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD AS FROM TIME TO TIME THOUGHT FIT
Maes buddion
NATIONAL AND OVERSEAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE SPACE
ROUNDTREE WAY
NORWICH
NR7 8SQ
- Ffôn:
- 01603484630
- E-bost:
- office@proclaimers.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window