Hanes ariannol CALDICOT SCHOOL PARENTS TEACHERS AND FRIENDS ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1122796
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 12/09/2019 12/09/2020 12/09/2021 12/09/2022 12/09/2023
Cyfanswm Incwm Gros £2.47k £1.04k £480 £416 £676
Cyfanswm gwariant £2.04k £1.84k £111 £116 £458
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A