Hanes ariannol ASAMAI MANDIR TRUST (LONDON) LIMITED

Rhif yr elusen: 1123000
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (7 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 31/05/2023 31/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £74.16k £60.19k £60.19k £133.95k £150.18k
Cyfanswm gwariant £18.74k £55.42k £25.23k £37.00k £101.41k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £25.00k £22.94k N/A N/A N/A